Hanes ariannol MIND IN BRIGHTON & HOVE

Rhif yr elusen: 1071434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.87m £1.34m £1.01m £1.06m £1.12m
Cyfanswm gwariant £1.71m £1.18m £1.06m £1.06m £1.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £978.17k £1.03m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.67m £1.28m £938.25k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £59.22k £53.99k £55.12k £44.90k £20.71k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £54.55k £6.57k £8.39k £25.04k £28.30k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.75m £1.28m £938.25k £978.17k £1.04m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.61k £5.31k £3.52k £9.96k £29.84k
Incwm - Arall £3.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £10.00k £14 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.71m £1.18m £1.06m £1.06m £1.06m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £1.15k £1.04k
Gwariant - Llywodraethu £4.21k £4.81k £5.44k £5.59k £6.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0