Hanes ariannol THE BACK-UP TRUST
Rhif yr elusen: 1072216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £1.60m | £1.88m | £1.74m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.63m | £1.34m | £1.70m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.88k | £9.32k | £250.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £272.51k | £384.66k | £917.39k | £399.49k | £577.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £990.62k | £678.16k | £458.45k | £702.24k | £875.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £525.83k | £539.77k | £502.38k | £633.43k | £610.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.75k | £1.53k | £2.25k | £1.75k | £5.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £18.63k | £4.16k | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.02m | £835.08k | £1.08m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £612.13k | £615.95k | £503.90k | £619.86k | £748.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.44k | £27.12k | £28.60k | £20.63k | £49.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.