BENGALI WOMENS GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bengali womens group provides various activities for local Bangladeshi Women. The main aims are to encourage and engage them so as to build their confidence and to emopwer them to become more independant and take control of their own lives. The Activities we provide are: Advice Keepfit Lunch Club Gardening Project Training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Southwark
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- BENGALI WOMEN'S GROUP (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NILUFFER FAROOKI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Janer Sharif | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
Hadia Begum | Ymddiriedolwr | 15 September 2011 |
|
|
||||
HASNA BEGUM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONESA HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS HYE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAILA ANJUMAN BANU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.18k | £7.05k | £5.50k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.51k | £5.92k | £4.90k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.93k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 826 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 826 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Chwefror 2022 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 26TH NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GREATER LONDON AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THOSE INHABITANTS WHO ARE WOMEN FROM BANGLADESH OR OTHER PARTS OF THE SOUTH EAST ASIA; OR ARE OF BANGLADESHI OR SOUTH ASIAN DESCENT, BY ADVANCING EDUCATION, BY PROVIDING ASSISTANCE TO THOSE WHO ARE IN NEED AND BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANT
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROCKINGHAM COMMUNITY CENTRE
FALMOUTH ROAD
LONDON
SE1 6QP
- Ffôn:
- 02074039888
- E-bost:
- bwomensgroup@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window