Dogfen lywodraethu THE DAWLISH MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1075119
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/03/1999 AS AMENDED ON 27/09/2000 AS AMENDED ON 24/09/2008 AS AMENDED ON 16/09/2010 AS AMENDED ON 27/10/2011 AS AMENDED ON 24/09/2014 AS AMENDED ON 29 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
1) TO EDUCATE THE COMMUNITY IN THE DRAMATIC AND OPERATIC ARTS AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION IN PERFORMING ARTS 2) TO SUPPORT ANY CHARITIES OR CHARITABLE PURPOSES AT THE DISCRETION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE DAWLISH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.