Hanes ariannol BLUE BELL HILL COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1075153
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.82k | £45.97k | £41.07k | £32.24k | £24.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.40k | £32.20k | £39.00k | £35.06k | £15.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £8.69k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.30k | £8.69k | £5.02k | £3.09k | £4.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.