Hanes ariannol COMMUNITY ACTION MACHYNLLETH AND DISTRICT

Rhif yr elusen: 1071497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.72k £65.41k £67.28k £68.59k £23.25k
Cyfanswm gwariant £50.63k £61.33k £64.63k £64.87k £49.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.24k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.39k £1.28k £18.03k £7.50k £5.06k