ymddiriedolwyr EMMAUS BRISTOL
Rhif yr elusen: 1071538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Elizabeth Carrington | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Gerald Patrick McAuliffe | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
James Robert Skuce | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Luke McCreery | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Ken Kemka Nwaorgu | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Michael John Quinn | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
ROBERT LUIS MOORE | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
DAVID SPOTTISWOODE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.