Hanes ariannol JOB CHANGE

Rhif yr elusen: 1080729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £312.14k £400.96k £351.20k £658.52k £260.32k
Cyfanswm gwariant £275.34k £415.88k £446.47k £374.19k £244.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £112.55k £311.43k £108.66k £528.31k £227.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £124.00k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £528.31k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £5.61k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £600 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £357.96k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £3.06k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £16.23k N/A