ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION MAIDSTONE BRANCH

Rhif yr elusen: 1070935
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Welfare associated with Past and Present Members of the Royal Air Force and immediate family.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Awst 1998: Cofrestrwyd
  • 26 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £536 £500 £400 £0 £0
Cyfanswm gwariant £438 £394 £300 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Tachwedd 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Tachwedd 2020 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 07 Tachwedd 2019 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Not Required