WOOLWELL COMMUNITY RESOURCE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefits of the inhabitants of Woolwell and the neighbourhood; to bring together the said inhabitants and the local authorities; voluntary and other organisations in a common effort to advance education and to provide facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life and in particular to maint
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,861 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 27 Awst 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Eloise Marsh | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Steven John Marsh | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
CHARLES PHILLIP WILLIAM HUITSON | Ymddiriedolwr | 04 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.37k | £208.23k | £260.91k | £354.72k | £416.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.00k | £189.44k | £241.42k | £296.03k | £389.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.82k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.88k | £83.42k | £90.19k | £20.00k | £37.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Chwefror 2022 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Chwefror 2022 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2021 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2021 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 13TH JULY 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WOOLWELL AND THE NEIGHBOURHOOD, TOGETHER DEFINED BY THE ADMINISTRATIVE AREA OF THE PARISH OF BICKLEIGH, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION OR RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS, AND IN PARTICULAR TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY). FOR FULL DETAILS SEE CR FILE
Maes buddion
WOOLWELL AND THE NEIGHBOURHOOD, TOGETHER DEFINED BY THE ADMINISTRATIVE AREA OF THE PARISH OF BICKLEIGH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOOLWELL COMMUNITY & RESOURCE
CENTRE
DARKLAKE LANE
WOOLWELL
PLYMOUTH
PL6 7TR
- Ffôn:
- 01752695888
- E-bost:
- info@woolwellcentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window