Hanes ariannol OUNDLE RURAL MIND

Rhif yr elusen: 1071432
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £58.62k £56.86k £56.70k £39.19k £42.56k
Cyfanswm gwariant £73.44k £87.09k £48.44k £46.47k £53.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A