Hanes ariannol ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION BEXLEYHEATH AND DISTRICT BRANCH

Rhif yr elusen: 1071077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £90 £1.09k £241 £546
Cyfanswm gwariant £19 £606 £77 £158 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A