YESHIVAH L'ZEIRIM MANCHESTER CHARITY TRUST

Rhif yr elusen: 1073915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE CHARITY's ACTIVITIES ARE TO RAISE FUNDS WHICH ARE THEN DISTRIBUTED TO A COLLEGE FOR JEWISH RELIGIOUS EDUCATION STUDIES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £308,192
Cyfanswm gwariant: £210,123

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Moishe Brandeis Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
Ari Brandeis Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
Samuel Brandeis Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
Meir Brandeis Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
RABBI JOSE BRANDEIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SIFRA BRANDEIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ARNOLD HENRY Ymddiriedolwr
NER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
DAF HAYOMI
Derbyniwyd: Ar amser
THE CENTRE FOR SPECIALIST EDUCATIONAL ASSISTANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE DELMAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GEFEN FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BEIS HATALMUD MANCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
THE A I W CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
YEMIN CHARITABLE TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £152.11k £164.58k £314.09k £141.90k £308.19k
Cyfanswm gwariant £149.33k £125.57k £160.81k £134.82k £210.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 PARKSIDE AVENUE
SALFORD
M7 4HB
Ffôn:
01616603492
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael