Hanes ariannol BOURNEMOUTH SPIRAL PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1072419
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.34k | £33.72k | £44.81k | £34.19k | £24.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.27k | £39.90k | £47.70k | £44.48k | £35.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.