Hanes ariannol CHAPTER (WEST CHESHIRE) LTD
Rhif yr elusen: 1072395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.37k | £197.31k | £319.54k | £426.74k | £245.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £246.78k | £201.93k | £243.42k | £483.98k | £239.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.48k | £25.48k | £61.99k | £61.45k | £68.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.