FEN BANK GREYHOUND SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To rescue, rehabilitate and re-home in appropriate supported homes, ex-racing greyhounds who come into our care. All homings are vetted and supported for the life of the dog.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- F.B.G.S. (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLA PULLUM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Martin | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
STEPHEN MARTIN | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
GRAHAM KEITH FOUNTAIN | Ymddiriedolwr | 19 August 2018 |
|
|
||||
IAN BREACHER | Ymddiriedolwr | 19 August 2018 |
|
|
||||
GRAHAM ARTHUR CRICK | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
PAUL BRYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.02k | £150.09k | £189.62k | £306.07k | £233.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.59k | £144.87k | £166.58k | £181.55k | £209.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £24.67k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8 OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF GREYHOUNDS WHO HAVE BEEN ABANDONED AND WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND TO PLACE THEM IN SUCH PERMANENT HOMES AS THE TRUSTEES CONSIDER APPROPRIATE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 HEWITTS MANOR
CLEETHORPES
DN35 9QT
- Ffôn:
- 07855690246
- E-bost:
- info@fenbankgreyhounds.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window