WORLD PRAYER CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage the practice and development of prayer through: - teaching in churches and Christian agencies - prayer conferences both in the UK and other nations - days of prayer in Birmingham City Centre - the prayer strategy for UK and Ireland - WPC regular news and prayer updates The focus is Birmingham, the nation and the nations More details are on the web site and our report
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Hydref 1998: Cofrestrwyd
- PRAYER CENTRE (Enw gwaith)
- WPC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Hendley | Cadeirydd | 07 November 2012 |
|
|||||
Gurbax Bashie Kaur Bains | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Blower | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Joel David Goodlet | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|||||
IAN COLE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £224.18k | £127.85k | £216.37k | £98.50k | £113.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.33k | £152.18k | £144.24k | £140.89k | £128.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2022
(Mae'r cyfrifon |
24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2019
(Mae'r cyfrifon |
30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JULY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26 OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH A GLOBAL PRAYER CENTRE PROMOTING PRAYER, CHRISTIAN MISSION AROUND THE WORLD, RECREATION, LEARNING FOR THE FAMILY, SOCIAL ACTION SUPPORT AND WHERE THE CHRISTIAN FAITH WILL BE PROMOTED, SHARED AND UPHELD TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND AS AN EXPRESSION OF CHRISTIAN WITNESS, LOVE AND CONCERN: -TO ADVANCE EDUCATION -TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES IN THEIR ULTIMATE DISCRETION DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
World Prayer Centre
167 Newhall Street
Birmingham
B3 1SW
- Ffôn:
- 0121 633 7393
- E-bost:
- events@worldprayer.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window