THE DURHAM PALESTINE EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust seeks to aid the economic and social development of Palestine and to spread knowledge about Palestine in Durham area. We do this, principally, by offering, in conjunction with the University of Durham, scholarships for Masters courses at the University of Durham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
- DPET (Enw gwaith)
- DURHAM PALESTINE EDUCATIONAL TRUST (Enw gwaith)
- THE DURHAM - PALESTINE EDUCATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JUSTIN WILLIS | Cadeirydd | 30 November 2017 |
|
|||||
Professor Owain Smolovic-Jones | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Bahl | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Martin Wood | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
NEIL GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Dr Fadia Faqir | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
DAVID HARROP | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
ELAINE MALCOLM | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Dr Roger Reeve | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Kamal Badreshany | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Dr Penny Wilson | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|||||
Eileen Williamson | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Dr NATHAN GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|
||||
VIN MCINTYRE | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
PROFESSOR BILL WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.06k | £36.71k | £166.86k | £191.64k | £162.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.83k | £30.66k | £42.71k | £94.88k | £153.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 23 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 23 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 21 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 09 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/05/2000 AS AMENDED ON 16/11/2006 AS AMENDED ON 02/12/2013
Gwrthrychau elusennol
1) TO ENABLE PALESTINIAN RESIDENTS OF THE WEST BANK OF THE RIVER JORDAN AND THE GAZA STRIP TO PURSUE EDUCATIONAL AND/OR TRAINING COURSES AT THE UNIVERSITY OF DURHAM 2) TO ENABLE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF DURHAM TO PURSUE EDUCATIONAL PROGRAMMES AT UNIVERSITIES IN THE WEST BANK OR GAZA 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS AND STAFF OF THE UNIVERSITY OF DURHAM AND THE GENERAL PUBLIC OF THE CITY OF DURHAM AND THE SURROUNDING AREA ABOUT DEVELOPMENTS IN THE WEST BANK AND GAZA STRIP THAT AFFECT EDUCATION AND/OR TRAINING 4) TO PROMOTE ACADEMIC DEVELOPMENTS IN UNIVERSITIES IN THE WEST BANK AND GAZA STRIP AND TO PROMOTE LINKS AND ACADEMIC EXCHANGES BETWEEN THEM AND THE UNIVERSITY OF DURHAM
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DPET
c/o Redhills: Durham Miners Hall
Flass Street
Durham
- Ffôn:
- 07570466087
- E-bost:
- durham.palestine@durham.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window