SHOPMOBILITY ST HELENS

Rhif yr elusen: 1073763
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Shopmobility is a service where battery powered wheelchairs, scooters and manual wheelchairs are available to loan to adults and children with mobility impairments, whether temporary or permanent, to help with shopping or using other facilities the town has on offer.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £5,781
Cyfanswm gwariant: £7,925

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • St Helens

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
  • 15 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £82.84k £101.84k £103.68k £84.93k £5.78k
Cyfanswm gwariant £70.41k £91.77k £88.27k £27.77k £7.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 06 Tachwedd 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 11 Medi 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 25 Medi 2013 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 19 Rhagfyr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 19 Rhagfyr 2012 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 10 Ionawr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 10 Ionawr 2012 Ar amser