Hanes ariannol THE DENT MEDITATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1076345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.19k £24.58k £12.33k £15.36k £19.55k
Cyfanswm gwariant £38.77k £33.57k £30.53k £17.61k £15.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A