Ymddiriedolwyr DOWNING COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1137455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

54 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PROF GRAHAM JOHN VIRGO Cadeirydd
Dim ar gofnod
Dr Charlotte Christiane Hammer Ymddiriedolwr 05 February 2025
Dim ar gofnod
Dr Maria Elena Martinez-Acacio Alonso Ymddiriedolwr 31 January 2025
Dim ar gofnod
Simon Brockington Dr Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Dr YANG LI Ymddiriedolwr 04 October 2024
Dim ar gofnod
PROFESSOR ALISON DEIRDRE JANE SCADDEN Ymddiriedolwr 04 October 2024
Dim ar gofnod
PROFESSOR EMMA FRANCIS INGLIS LEES Ymddiriedolwr 04 October 2024
Dim ar gofnod
DR DINO KADICH Ymddiriedolwr 04 October 2024
Dim ar gofnod
Giulia Maltagliati Ymddiriedolwr 03 May 2024
Dim ar gofnod
Juliana Santos de Carvalho Ymddiriedolwr 09 February 2024
Dim ar gofnod
Dr STEFANIA FIORENTINO Ymddiriedolwr 02 October 2023
REGIONAL STUDIES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
DR RACHEL COOMBES Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
DR REBECCA FREUND Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Dr ALICE SOWTON Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Bonnie Claire Lander Johnson Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Professor Helen Jane Scott Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Maria Vera Morales Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Dmitrij Szamozvancev Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Francesco Muschitiello Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Robert Todd Beardwell Ymddiriedolwr 11 March 2022
Dim ar gofnod