HOMESHARE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's activities consist of finding suitable homeshare volunteers to live in the home of an older person, person with disabilities, or person with long term health problems, with the aim of providing companionship, security and practical help around the home. Homeshare supports resulting matches throughout the duration of the match arrangement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 14 Medi 1998: Cofrestrwyd
- 31 Ionawr 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LONDON CARE CONNECTIONS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.66k | £119.93k | £102.29k | £119.24k | £139.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.11k | £123.59k | £83.21k | £126.78k | £131.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2010 | 18 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2010 | 18 Tachwedd 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH AUGUST1998 AS AMENDED 9TH JANUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE AND PEOPLE WITH PHYSICAL AND MENTAL IMPAIRMENT BY IDENTIFYING, TRAINING AND SUPPORTING CARERS WHO WILL ENABLE THE CARED FOR PERSONS TO REMAIN LIVING IN THEIR OWN HOMES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window