Hanes ariannol THE HAMPSTEAD SCHOOL OF ART
Rhif yr elusen: 1072327
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £959.04k | £852.74k | £962.50k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £904.32k | £958.57k | £948.16k | £898.52k | £934.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £186.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £234.92k | £18.64k | £133.46k | £179.96k | £28.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £142.03k | £129.06k | £85.33k | £51.21k | £72.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £809.46k | £810.98k | £633.62k | £731.33k | £915.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67 | £361 | £324 | £10 | £27 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £805.13k | £871.55k | £866.68k | £877.92k | £877.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.20k | £87.02k | £81.48k | £20.60k | £56.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £12.00k | £3.50k | £3.50k | £9.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.