Ymddiriedolwyr RAMGARHIA BOARD LEICESTER & LEICESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1081931

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDERJEET SINGH PANESAR | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||
Batinder Singh Channa | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Baldeesh Kaur Lota | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Jagdish Kaur Deogan | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Parminder Kaur Ghataura | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Ujagar Siungh Golhar | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Talvinder Kaur Flora | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Manjit Kaur Mudhar | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Harcharan Singh Riyait | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Dr Dara Singh Virdee | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Harjinder Singh Juss | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Mandeep Singh Dhiraj | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Manjit Singh Panesar | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
||||
Dr Harai Singh Virdee | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
John Singh Matharu | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
Gurjit Singh Bahra | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Santokh Singh Hanspal | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Sukhdev Panesar | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Ravinder Singh Panesar | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
MANJIT SINGH RIYAT | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
KIRPAL SINGH SAGOO | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Hindpal Singh Kundra | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Harminder Singh Jagdev | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
SARUP SINGH REEHAL | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
MANGAT SINGH REYAT | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.