Hanes ariannol RIBBLE VALLEY CROSSROADS CARE ATTENDANT SCHEME LIMITED
Rhif yr elusen: 1072545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.69k | £449.85k | £494.24k | £569.43k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £412.82k | £430.22k | £460.12k | £530.97k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £112.09k | £154.81k | £155.31k | £189.74k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £71.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £3.37k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £494.47k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £530.97k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.35k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.