Hanes ariannol BELL VIEW (BELFORD)
Rhif yr elusen: 1075896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.98k | £226.69k | £1.19m | £1.30m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.64k | £248.06k | £979.57k | £1.26m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £481.21k | £548.63k | £291.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.50k | £4.60k | £115.43k | £131.82k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £226.91k | £171.07k | £155.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £7.43k | £11.39k | £8.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £955.56k | £1.12m | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £512 | £225 | £1.77k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £979.57k | £1.26m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £425 | £233 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.59k | £6.81k | £20.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.