Helping Herts Homeless

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Owner of a hostel which provides basic accommodation for relieving homelessness in North Hertfordshire. Acts as a hub and donates funds to support the work of other charities involved in supporting the homeless in Hertfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 18 Medi 1998: Cofrestrwyd
- HELPING HERTS HOMELESS (Enw blaenorol)
- NORTH HERTS SANCTUARY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Bridge | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Poole | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Owain Paul Lister | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Ian Paul Chapman | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
peter warren | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.99k | £37.86k | £39.25k | £33.58k | £59.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.27k | £28.69k | £33.23k | £18.87k | £35.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH NOVEMBER 1997, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 9 AUGUST 2005 as amended on 23 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AND DISTRESS AMONGST PEOPLE WHO ARE HOMELESS BY: A) THE PROVISION OF YEAR ROUND TEMPORARY ACCOMMODATION B) THE PROVISION OF SUPPORT AND FACILITIES THAT HELP AND ENCOURAGE HOMELESS PEOPLE TO ADDRESS THE UNDERLYING REASONS FOR HOMELESSNESS IN PARTICULAR PERSONS EXPERIENCING DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCY, MENTAL HEALTH ISSUES, LEARNING DIFFICULTIES OR INVOLVEMENT IN CRIMINAL ACTIVITY
Maes buddion
NORTH HERTFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o H W Associates
Portmill House
Portmill Lane
HITCHIN
Herts
SG5 1DJ
- Ffôn:
- 01462600425
- E-bost:
- info@helpinghertshomeless.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window