ANNA PLOWDEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to individuals and organisations in connection with training in skills and awareness of conservation of the man made heritage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Isobel Margaret Griffin | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Hippisley- Cox | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Puneeta Sharma | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Christina Rozeik | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Carol Lucy Weiss | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
PENELOPE CHRISTINA MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE GRANT MCAUSLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr DAVID RAY SAUNDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.08k | £93.47k | £90.22k | £105.27k | £113.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.02k | £95.21k | £85.44k | £69.13k | £96.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21ST AUGUST 1998, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 7TH OCTOBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
A) TO CONSERVE RESTORE AND MAINTAIN FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THEREBY TO SAVE FOR FUTURE GENERATIONS FURNITURE, PICTURE, HISTORIC RECORDS, BOOKS, MANUSCRIPTS, MUNIMENTS, ARMOUR, PORCELAIN, SILVER AND GOLD OBJECTS D'ART, STATUES AND OTHER CHATTELS OR ITEMS OF NATIONAL, HISTORIC, ARCHITECTURAL, OR ARTISTIC OR SCIENTIFIC INTEREST, INCLUDING ANY ANCILLARY BUILDINGS. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ENCOURAGING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING AND PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THEM TO ACQUIRE SKILLS IN THE RESTORATION AND CONSERVATION OF SUCH OBJECTS OR BUILDINGS OF NATIONAL, HISTORIC, ARCHITECTURAL OR ARTISTIC OR SCIENTIFIC INTEREST AND IMPORTANCE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: I) THE CREATION, MAINTENANCE AND FUNDING GRANTS, BURSARIES, SCHOLARSHIPS, PRIZES AND AWARDS; II)THE CREATION, MAINTENANCE AND FUNDING GRANTS TO OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS; AND III)THE ENCOURAGEMENT OF THE PROVISION OF ACCESS TO AND STUDY OF SUCH OBJECTS AND BUILDINGS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 HIGHBURY ROAD
LONDON
SW19 7PR
- Ffôn:
- 02088799841
- E-bost:
- info@annaplowdentrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window