Hanes ariannol RAF HONINGTON & BARNHAM KINDERGARTEN
Rhif yr elusen: 1071542
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £345.62k | £416.58k | £449.64k | £404.76k | £356.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £310.62k | £320.50k | £365.93k | £346.50k | £770.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.