Ymddiriedolwyr South Warwickshire and Worcestershire Mind Ltd

Rhif yr elusen: 1073391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CAROL ANNE ROBERTS Cadeirydd 27 November 2015
Dim ar gofnod
Terrence Plant Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Annette Dix Ymddiriedolwr 01 October 2024
Coventry, Warwickshire & Worcestershire Mind
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Sukhdeep Kaur Dhesi Ymddiriedolwr 15 November 2022
Coventry, Warwickshire & Worcestershire Mind
Derbyniwyd: Ar amser
Jatinder Singh Birdi Ymddiriedolwr 27 July 2021
Coventry, Warwickshire & Worcestershire Mind
Derbyniwyd: Ar amser
BUWAN KOTHI INTERNATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MEDIATION AND COMMUNITY SUPPORT LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Paul James Drake Ymddiriedolwr 16 December 2020
Dim ar gofnod
Ian Simon Carson Ymddiriedolwr 12 July 2018
Coventry, Warwickshire & Worcestershire Mind
Derbyniwyd: Ar amser