Hanes ariannol WHINFIELD STUDY TRUST
Rhif yr elusen: 1072370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.00m | £799.22k | £753.42k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.12m | £713.74k | £532.21k | £789.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £798.18k | £453.84k | £156.01k | £120.68k | £568.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £649.73k | £549.03k | £643.21k | £621.71k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.09k | £736.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.04m | £0 | £532.21k | £170.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £618.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £90.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £102.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £104.23k | £89.44k | £713.74k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.