DENBIGHSHIRE FOYER LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION (THROUGH GRANTS) OF AFFORDABLE ACCOMMODATION & ACCESS TO TRAINING & EMPLOYMENT TO YOUNG PERSONS IN DENBIGHSHIRE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 18 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Roberts | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Meira Wyn Owen | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
MR LARRY DELANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDITH FRODSHAM MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HOWARD FERDINANDO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.16k | £37.66k | £39.83k | £49.32k | £52.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.39k | £46.70k | £48.01k | £36.79k | £59.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 MARCH 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 NOVEMBER 1997 AND 12 FEBRUARY 1999. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26 SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF YOUNG PERSONS IN DENBIGHSHIRE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION, AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF SUCH PERSONS BY THE PROVISION OF ACCESS TO TRAINING AND EMPLOYMENT WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE
Maes buddion
DENBIGHSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COED UCHEL
PEN Y MYNYDD
COLWYN BAY
CLWYD
LL28 5YQ
- Ffôn:
- 07717 262550
- E-bost:
- howardferdinando@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window