Ymddiriedolwyr WORCESTERSHIRE ASSOCIATION OF CARERS

Rhif yr elusen: 1071850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Sullivan Cadeirydd 03 March 2021
Dim ar gofnod
Ann Marie Harrison Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Michelle Sally-Ann Albertine Lovett Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Srinivas Niranjan Koduri Ymddiriedolwr 10 November 2023
Dim ar gofnod
Clare Patricia Taylor Ymddiriedolwr 01 March 2022
Dim ar gofnod
David Mann Ymddiriedolwr 14 July 2017
Dim ar gofnod
COLIN PETER ARCHER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod