ELMBRIDGE U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Elmbridge U3A provides men and women, no longer in full-time employment with the opportunity to join like-minded people in a variety of interests, educational and recreational, at minimal cost.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
125 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1098804 SPELTHORNE U3A
- 15 Medi 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Edward Cudby | Cadeirydd | 02 June 2021 |
|
|
||||
Janet Donin | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Susan Warren | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Peter Alistair Jeremy ANDREW | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Barry Michael Peters | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Phillipa Jane Allison | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Mark Leslie Dowdney | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Nicola June Lindsey | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Meg James | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
ANDREW CRAIG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.45k | £24.23k | £40.03k | £79.09k | £82.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.66k | £22.59k | £37.02k | £64.89k | £77.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 26 MARCH 1998, AS AMENDED 21ST MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF MIDDLE AGED AND OLDER PEOPLE WHO ARE NOT IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN THE BOROUGH OF ELMBRIDGE AND ITS SURROUNDING LOCALITY; (2) THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES FOR THE PUBLIC AND IN PARTICULAR FOR MIDDLE AGED AND OLDER PEOPLE WHO ARE NOT IN FULL TIME EMPLOYMENT IN THE BOROUGH OF ELMBRIDGE AND ITS LOCALITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
BOROUGH OF ELMBRIDGE AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SANCTUARY
21 MATHAM ROAD
EAST MOLESEY
KT8 0SX
- Ffôn:
- 02089791719
- E-bost:
- treasurer@elmbridgeu3a.org
- Gwefan:
-
u3asites.org.uk/elmbridge
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window