Hanes ariannol THE CENTRE PLACE

Rhif yr elusen: 1074728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £232.87k £306.47k £616.78k £204.55k £245.45k
Cyfanswm gwariant £164.56k £185.29k £257.33k £261.02k £345.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k £5.00k £35.00k £36.68k £36.58k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £3.31k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £613.46k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £12 N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £257.33k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A