BRADLEY STOKE ROTARY CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
various fund raising events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 06 Hydref 1998: Cofrestrwyd
- ROTARY CLUB OF BRISTOL AZTEC TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ROBERT HOLLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD SLADE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARY POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.30k | £2.19k | £2.73k | £4.94k | £4.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.94k | £3.64k | £3.26k | £4.21k | £3.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 13 Awst 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Awst 2024 | 471 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Mawrth 2022 | 325 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 04/09/1998 AS AMENDED ON 23/03/2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY OR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE CLUB SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED.IN PRACTICE SOUTH GLOS/BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 MEADGATE
EMERSONS GREEN
BRISTOL
BS16 7AZ
- Ffôn:
- 07811197653
- E-bost:
- richard_slade@talk21.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window