TABERNACLE CHRISTIAN CENTRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH TO MANAGE AND MAINTAIN THE TABERNACLE SCHOOL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERRICK WILSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
claudette christie | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
ronald montaque | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
victoria shaw | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULETTE WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500.77k | £470.77k | £395.30k | £351.78k | £133.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.78k | £400.82k | £468.96k | £414.09k | £310.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £252.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.63k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £244.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £732 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £412.63k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £20.66k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Tachwedd 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Tachwedd 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST SEALED ON 4TH SEPTEMBER 19998.
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME YO TIME THINK FIT C) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT D) TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
UK AND WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
210 LATIMER ROAD
LONDON
W10 6QY
- Ffôn:
- 02089605289
- E-bost:
- admin@tabernacleschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window