FRIENDS OF QUETTA HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support The Christian Hospital Quetta, Pakistan and its outreach clinics in relieving sickness and to advance the education of those working in the hospital. We distribute funds to subsidize the treatment of patients who are too poor to pay and to help the hospital to meet capital expenditure in improvement of facilities and purchase of essential medical equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Pakistan
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- QUETTA CHRISTIAN HOSPITAL FUND (Enw gwaith)
- QUETTA MISSION HOSPITAL CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEANOR MARY TRISTRAM HOLLAND | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOHN DAVID HYATT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
THOMAS TRISTRAM BERRY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.08k | £3.71k | £3.97k | £20.21k | £15.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560 | £39.78k | £24.65k | £32.21k | £46.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 10 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 SEPTEMBER 1998 AND SUPPLEMENTAL DEED OF 3RD MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ('THE OBJECTS) IN THE QUETTA CHRISTIAN HOSPITAL AND ITS OUT-REACH CLINICS IN PAKISTAN ('THE AREA OF BENEFIT') FOR THE RELIEF OF SICKNESS AND FOR THE PROTECTION AND PRESERVATION OF PUBLIC HEALTH IN THE AREA OF BENEFIT BY ADVANCING THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE WORKING AT THE QUETTA CHRISTIAN HOSPITAL AND ITS OUT-REACH CLINICS SO AS TO MAINTAIN AND IMPROVE STANDARDS OF TREATMENT FOR PATIENTS AND/OR IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
PAKISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 LISTON ROAD
LONDON
SW4 0DF
- Ffôn:
- 02076272841
- Gwefan:
-
friendsofquettahospital.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window