Hanes ariannol ELMBRIDGE YOUTH THEATRE

Rhif yr elusen: 1071866
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1038 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £15.98k £12.35k £12.11k £16.02k £10.99k
Cyfanswm gwariant £16.20k £13.50k £13.69k £2.11k £9.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A