CITY AND COUNTY NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION (LEICESTER AND LEICESTERSHIRE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote good citizenship and greater Public participation in the prevention and solution of crime and community safety issues, in order to improve the quality of life for all members in Leicester & Leicestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- LLSNWA (Enw gwaith)
- NEIGHBOURHOOD WATCH LEICESTER & LEICESTERSHIRE SOUT (Enw gwaith)
- LEICESTER AND LEICESTERSHIRE SOUTH NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- LEICESTERSHIRE SOUTH AREA NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH NEEDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRIS PAYNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNDA EATON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD PAYNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18k | £4.86k | £4.33k | £5.37k | £17 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.71k | £4.24k | £4.71k | £3.89k | £1.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 APRIL 1998 AS AMENDED 27 JULY 2001 AND 12 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AND GREATER PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREVENTION AND SOLUTION OF CRIME AND COMMUNITY SAFETY ISSUES, IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR ALL MEMBERS IN LEICESTER AND LEICESTERSHIRE.
Maes buddion
LEICESTER AND LEICESTERSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36B OXFORD ROAD
LEICESTER
LE2 1TN
- Ffôn:
- 01162700032
- E-bost:
- ccnwaleics@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window