SPECIALIST TRAINING AUTHORITY OF THE MEDICAL ROYAL COLLEGES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- 31 Ionawr 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- STA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £715.79k | £705.36k | £485.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £623.46k | £575.31k | £461.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 18 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 12 Medi 2007 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 16 Awst 2007 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 21 Medi 2007 | 598 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 28 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 28 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 19 Tachwedd 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 11TH DECEMBER 1995, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 10TH DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROTECT AND PRESERVE PUBLIC HEALTH BY PROMOTING HIGH STANDARDS IN POSTGRADUATE MEDICAL TRAINING IN THE UNITED KINGDOM
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window