Ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Rhif yr elusen: 1096790

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Chakravarthy | Cadeirydd | 04 November 2020 |
|
|
||||
Stuart Stockley | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Sonia Whiteley | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Arlette Anderson | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
David Auger | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Dr Richard Rolfe | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Paul Lindsay | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Neil Gary Edmunds | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Blackman | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Lesley Kavanagh | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
John Green | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.