SOUTHEND HOSPITAL CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Southend Hospital Charitable Foundation fundraises for major projects at Southend University Hospital, part of Mid and South Essex NHS Foundation Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- SOUTHEND HOSPITAL CHARITABLE FOUNDATION (Enw gwaith)
- SOUTHEND HOSPITAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP AARON MILLER MBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Percy Frederick Dedman | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Carr | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
Emma Cox | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
EMMA Rowe | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
GEORGE EDWIN SAMUEL LEWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN KEITH HARLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL JAMES GAYNER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £207.45k | £162.55k | £161.12k | £305.38k | £401.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.99k | £178.65k | £177.41k | £154.94k | £503.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH AUGUST 1998, AMEND BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 21ST OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND AMENITIES AT SOUTHEND HOSPITAL, OR ANY BRANCH THEREOF WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE PROVIDED BY THE AUTHORITY CHARGED WITH THE RESPONSIBILITY OF MANAGING THE HOSPITAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEPARTMENT OF FUNDRAISING
SOUTHEND UNIVERSITY HOSPITAL
PRITTLEWELL CHASE
WESTCLIFF-ON-SEA
ESSEX
SS0 0RY
- Ffôn:
- 01702385337
- E-bost:
- southendhospitalcf@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window