CROYDON COLORECTAL CANCER CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide funds for the design and build of a modern colorectal cancer early diagnosis unit, at Mayday University Hospital, Croydon, Surrey, CR7 7YE. Additionally, providing funds for purchase of the medical equipment to be installed in the new unit. In addition , funds will be made available for specified medical research .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Croydon
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
- 15 Gorffennaf 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.88k | £75 | £296 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.81k | £931.00k | £1.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2012 | 22 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21ST SEPTEMBER 1998, AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 14TH DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS BY: 1. THE PROVISION OF A COLORECTAL CANCER UNIT AT MAYDAY UNIVERSITY HOSPITAL FOR THE TREATMENT OF BOWEL CANCER AND RELATED DISEASES 2. THE UNDERTAKING OF RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF BOWEL CANCER AND RELATED DISEASES AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
CROYDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window