ymddiriedolwyr TRAFFORD YOUTH FOR CHRIST
Rhif yr elusen: 1072422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN MCBURNEY | Cadeirydd | 12 May 2012 |
|
|||||
LORNA BERESFORD | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rev Catherine Grace Cleghorn | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
MARGARET ANNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN THURSTON | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
ALISON HEATHER KIRBY | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
Susan Gormley | Ymddiriedolwr | 03 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.