FAMILY CONTACT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Represent, safeguard and promote the welfare of Children involved in Family Court Proceedings. Provide Supported and Supervised Contact services across South Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru
Llywodraethu
- 29 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- 4CS (Enw gwaith)
- THE CHILDREN'S COMMUNITY CONTACT CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Lewis | Cadeirydd | 23 January 2014 |
|
|
||||
Emmy Todd | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Michael O'Toole | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Stephen Alexander | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.69k | £72.05k | £79.94k | £31.65k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.65k | £80.96k | £69.48k | £37.86k | £15.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.72k | £46.36k | £75.61k | £31.65k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ebrill 2025 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ebrill 2025 | 446 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Ebrill 2025 | 446 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 FEBRUARY 1999 as amended on 05 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR AMONG CHILDREN RESIDENT IN CARDIFF AND THE SURROUNDING AREAS WITHIN SOUTH EAST WALES CAUSED BY THE BREAK-UP OF MARRIAGE AND FAMILY AND TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF SUCH CHILDREN BY PROVIDING AND MAINTAINING A CENTRE AND FACILITIES WHEREBY SUCH CHILDREN CAN MORE READILY ENJOY THE COMPANY AND LOVE OF THEIR NON-RESIDENT PARENT AND OTHER FAMILY MEMBERS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES
Maes buddion
CARDIFF AND SURROUNDING AREAS WITHIN SOUTH EAST WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 FLORENTIA STREET
CARDIFF
CF24 4PF
- Ffôn:
- 02922402665
- E-bost:
- info@family-contact.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window