Hanes ariannol THE GODOLPHIN AND LATYMER SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1073924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £21.02m | £21.25m | £22.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £19.18m | £19.50m | £21.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £774.41k | £967.26k | £981.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £22.13k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £20.19m | £20.23m | £21.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £6.85k | £27.58k | £197.96k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £45.05k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £19.18m | £19.40m | £21.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £93.75k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £53.56k | £0 | £55.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £31.03k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.