ymddiriedolwyr THE GODOLPHIN AND LATYMER SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1073924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Davies | Cadeirydd | 21 March 2013 |
|
|||||
Jane McNeill KC | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Neil McLaughlan | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mark Esiri | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Tracy Meller | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Sue Kinross | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
KEVIN KNIBBS | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
Dr Leonard Magrill | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|||||
ELISABETH WATSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|||||
SARAH BERNADETTE DAVIES | Ymddiriedolwr | 02 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.