Hanes ariannol NEWBIGGIN BY THE SEA PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1075279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.95k £1.71k £10.50k £5.71k £11.60k
Cyfanswm gwariant £13.20k £3.10k £3.85k £13.38k £8.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A