ST. ANNE'S STAY AND PLAY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide child care at St Annes Fun House, Bewdley both before and after school and also run a holiday club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 21 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- ST ANNES STAY & PLAY LIMITED (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dodd | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Marrissa Bella Wilson-Wilcox | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
ESTHER JANE SKELTON | Ymddiriedolwr | 24 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.68k | £84.37k | £78.73k | £79.33k | £67.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.35k | £78.64k | £78.59k | £88.79k | £69.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.74k | £12.16k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Tachwedd 2022 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Tachwedd 2022 | 144 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Awst 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Awst 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Awst 2021 | 402 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Awst 2021 | 402 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
A)TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN OUT OF SCHOOL HOURS AND DURING SCHOOL HOLIDAYS;AND B)TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH EDUCATIONAL RECREATIONAL FACILITIES; AND C) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BEWDLEY AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT INCLUDING THE PROVISISON OF LOW CAST ACCOMMODATION TO CHARITABLE ORGANISATIONS
Maes buddion
WORCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stans Place
Wyre Hill
BEWDLEY
Worcestershire
DY12 2UQ
- Ffôn:
- 07947048124
- E-bost:
- stannesfunhouse@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window